1892 - 1988 (96 år)
Generation: 1
Generation: 2
2. | Jens Magnus Barfoed (1.Anna1) blev født den 1 dec. 1914 i Christianshavn; døde den 11 dec. 2008. Andre begivenheder:
- Beskæftigelse: Ingeniør, direktør
- Referencenummer: XVI,135
Notater:
(XVI,135) Tog 1930 realeksamen i Bogense og blev 1933 student fra Frederiksborg Statsskole. Fra 1935 til 1936 fik han værkstedspraksis dels på Orlogsværftet og dels som maskinassistent i tankskib og dampskib og i januar 1939 blev han cand. polyt. som maskiningeniør med skibsbygning som speciale. Den 1/2 1939 ansattes han ved Burmeister & Wain og den 1/3 1940 på Orlogsværftet. Den 1/12 1940 blev han ingeniør i søværnet og fra den 1/7 1942 ansat som ingeniør af 1. grad i søværnet og samtidig chef for Orlogsværftets skibstegnestue. Den 1/12 1943 blev han ingeniør hos B. & W. og i januar 1945 teknisk sekretær for skibsbygningsdirektøren samt i april 1948 chef for værftets konstruktionsafdeling. Den 1/1 1949 blev han overingeniør, den 1/7 1950 underdirektør og chef for skibstegnestuen og den 1/7 1952 skibsbygningsdirektør. I 1941 havde han været medstifter af arbejdsgruppen for skibsbygning i Dansk Ingeniørforening og sekretær for denne og i 1952 blev han formand for den. Desuden var han 1953 til 1959 medlem af forretningsudvalget i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indefor Jern- og Metalindustrien i Danmark og af arbejdsudvalget 1961-68 samt af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1961-70 og af Industrirådet 1965-1970. Jens Magnus Barfoed var formand for Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 1961-67 og medlem af forretningsudvalget for Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium 1962-1970.Endvidere var han 1954 til 1970 nedlem af Lloyds Register of Shipping's danske komité og af bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica A/S 1962-1972, for Rederi- og Handelsselskabet Montana A/S 1966-75 og af Nordisk Ventilator Co. A/S 1971-81 samt næstformand hér 1978-81. I 1970 afgik han som direktør for B. & W., men fortsatte i en række bestyrelser. Han var medlem af J.C. Hempels legatfond 1970-84 og af bestyrelsen for Hempels Technology A7S 1977 og formand 1982. Desuden var han formand for Emil Hjort Svejseteknik A/S 1977 og F.L. Bie Stål A/S 1981 og for A/S F.L. Bie 1982, hvor han blev næstformand 1982. Han var konsulent for A/S B. & W. 1975-85, næstformand for bestyrelsen for B. & W. Skibsværft A/S 1980-85, endvidere medlem af Sø- og Handelsretten 1976-85 og af Overskibssynet 1979-85 samt formand for udvalget for økonomisk og industrielt samarbejde under Udenrigsministeriet 1981-84. Han var medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber 1957 og Fellow of the Royal Institution of Naval Architects. Han har et barn.
Jens blev gift med Astrid Marie Larsen den 12 okt. 1940 i København. Astrid (datter af Harald Christian Larsen og Meta Olivia Astrid f. Egebjerg) blev født den 9 aug. 1915 i København; døde den 28 sep. 2008. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Sven Poul Barfoed (1.Anna1) blev født den 24 jan. 1917 i Bogense; døde den 28 jul. 2004. Andre begivenheder:
- Beskæftigelse: Ingeniør, direktør
- Referencenummer: XVI,136
Notater:
(XVI,136) Blev i 1936 student fra Frederiksborg Statsskole. Både han og broderen Jens boede i gymnasieårene i Hillerød hos fasteren Karen Bøggild (F. Barfoed). I 1941 blev han cand. polyt. som bygningsingeniør og i februar samme år ansat hos rådgivende ingeniør Erik V. Ramsing og fra juni 1942 hos A/S De danske Betonfabrikker og firma K. Hinhede i København. I april 1946 kom han til A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, hvor han i januar 1949 blev administrerende direktør. Han fik rationaliseret reglværksproduktionen og fik bl.a. udbygget Hammersholt Teglværk med tunnelovne og maskiner til en kapacitet på 30 millioner gule mursten om året. Var på Marshallrejse til USA i 1951, og har fra 1955 været medlem af bestyrelsen for A/S Teglværkernes Centralkontor og siden 1961 for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 indtil 1975. I 1974 fratrådte han som direktør, men fortsatte som medlem af bestyrelsen til 1985. I 1974 stiftede han sit eget firma og havde det til 1985 ligesom han 1972-87 var medlem af Miljøankenævnet. Har fire børn.
Sven blev gift med Grethe Howalt Andersen den 21 okt. 1944 i Bogense. Grethe (datter af Thorvald Hjerming Andersen og Caroline Mathilde Howalt) blev født den 8 mar. 1921 i Kolding; døde den 3 apr. 2017 i Plejehjemmet Salem Gentofte; blev begravet den 8 apr. 2017 i Gentofte Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Generation: 3
9. | Kirsten Barfoed (3.Sven2, 1.Anna1) blev født den 13 mar. 1959; døde den 13 jun. 1960 i af meningitis. Andre begivenheder:
- Referencenummer: XVII,126
Notater:
(XVII,126) Døde mindre end et år gammel af meningitis.
|
Generation: 4
Generation: 5
|